Hanes ariannol WANDSWORTH WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 1054898
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 30/09/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £409.11k | £431.22k | £418.49k | £374.52k | £305.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £385.67k | £398.63k | £448.52k | £443.22k | £340.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.