Hanes ariannol ST MATTHEWS PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1054908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.33k | £65.76k | £48.73k | £48.58k | £50.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.49k | £59.97k | £60.32k | £51.67k | £57.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £50.91k | £53.36k | N/A | N/A | £43.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £47.51k | £43.55k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.