THE CHARITY FINANCE GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity Finance Group aims to provide information, training, conferences and networking opportunities to finance professionals in the voluntary sector. To lobby and campaign and promote best practice on behalf of finance professionals in the sector.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,822,887
Roddion a chymynroddion | £127.64k | |
Weithgareddau elusennol | £1.56m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £109.92k | |
Buddsoddiadau | £15.48k | |
Arall | £13.66k |
Cyfanswm gwariant:
£1,723,311
Codi arian | £108.42k | |
Weithgareddau elusennol | £1.61m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £108.42k | |
Gwariant elusennol | £1.61m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £99.58k |
Pobl

18 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 25 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
- C F D G (Enw gwaith)
- THE CHARITY FINANCE DIRECTORS' GROUP (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Wells | Ymddiriedolwr | 09 December 2023 |
|
|
||||
Anna Bennett | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|||||
Hugh Wallace | Ymddiriedolwr | 21 December 2022 |
|
|
||||
Timothy Nicholls | Ymddiriedolwr | 21 December 2022 |
|
|
||||
Angela Linton | Ymddiriedolwr | 21 December 2022 |
|
|
||||
Kelly Ryder | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
MWIZAKUNYUMA MKANDAWIRE | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Kevin Michael O'Brien | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.68m | £1.24m | £1.28m | £1.51m | £1.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.88m | £1.40m | £1.36m | £1.52m | £1.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £70.42k | £75.06k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £28.83k | £108.92k | £100.86k | £98.56k | £127.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £118.21k | £37.15k | £3.00k | £132.01k | £109.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.53m | £1.03m | £1.06m | £1.27m | £1.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.23k | £379 | £148 | £6.88k | £15.48k | |
|
Incwm - Arall | £149 | £67.84k | £116.36k | £6.05k | £13.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.80m | £1.35m | £1.34m | £1.48m | £1.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £82.29k | £47.03k | £28.39k | £37.26k | £108.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £10.98k | £18.33k | £57.05k | £34.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £120.61k | £61.17k | £3.95k | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.44m | £1.11m | £1.40m | £1.40m | £1.56m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.04m | £814.22k | £1.13m | £1.13m | £1.19m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/03/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/09/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/09/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/06/2014 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 09/09/2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 20/03/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 OCT 2017 as amended on 31 Mar 2022 as amended on 28 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
THE GROUP'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO: 2.1 ADVANCE EDUCATION IN PUBLIC BENEFIT ORGANISATIONS; 2.2 PROMOTE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS (INCLUDING FINANCIAL MANAGEMENT) OF PUBLIC BENEFIT ORGANISATIONS AND IN PARTICULAR BY: (A) UNDERTAKING RESEARCH TO IDENTIFY NEEDS AND ESTABLISHING PROJECTS OR POLICIES TO ADDRESS THOSE NEEDS; (B) PROVIDING TRAINING, CONFERENCES AND SEMINARS; (C) BUILDING THE CAPACITY OF (INCLUDING THE EFFECTIVE USE OF RESOURCES) AND ENABLING THE EXCHANGE OF INFORMATION AND BEST PRACTICE AMONGST FINANCE ADVISERS AND PUBLIC BENEFIT ORGANISATIONS; (D) THE PROVISION OF A PRO-ACTIVE AND ACCESSIBLE SERVICE OFFERING PRACTICAL HELP, ADVICE AND SUPPORT; (E) ACTING AS A REPRESENTATIVE AND INTERMEDIARY FOR PUBLIC BENEFIT ORGANISATIONS, INCLUDING IN RELATION TO GOVERNMENT AND OTHER AGENCIES AND BODIES; (F) PROVIDING INFORMATION TO THE PRESS AND THE PUBLIC IN RESPECT OF THE OPERATION OF OR PROBLEMS ENCOUNTERED BY PUBLIC BENEFIT ORGANISATIONS.? ("PUBLIC BENEFIT ORGANISATIONS" MEANS CHARITIES (INCLUDING THEIR WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES), VOLUNTARY ORGANISATIONS, CO-OPERATIVES, MUTUALS AND OTHER FORMS OF SOCIAL ENTERPRISES ESTABLISHED FOR PUBLIC AND COMMUNITY BENEFIT).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Canopi
82 Tanner Street
LONDON
SE1 3GN
- Ffôn:
- 07584609400
- E-bost:
- mail@cfg.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window