ymddiriedolwyr THE CHARITY FINANCE GROUP
Rhif yr elusen: 1054914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Wells | Ymddiriedolwr | 09 December 2023 |
|
|
||||
Anna Bennett | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Hugh Wallace | Ymddiriedolwr | 21 December 2022 |
|
|
||||
Timothy Nicholls | Ymddiriedolwr | 21 December 2022 |
|
|
||||
Angela Linton | Ymddiriedolwr | 21 December 2022 |
|
|
||||
Kelly Ryder | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
MWIZAKUNYUMA MKANDAWIRE | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Kevin Michael O'Brien | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.