WEST TOWN MUSLIM SOCIAL AND WELFARE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE PRINCIPLES OF THE ISLAMIC FAITH AND TEACHING OF MOTHER TONGUE 2) THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATIONAL AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Kirklees
Llywodraethu
- 29 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Hanif | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Islam Khan | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Kamal Khan | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Abid Ishaq | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.19k | £92.62k | £92.32k | £115.64k | £128.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.84k | £97.90k | £78.75k | £108.10k | £110.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Mawrth 2023 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Mawrth 2023 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2023 | 357 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2023 | 357 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Mawrth 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Mawrth 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 MARCH 1995 AS AMENDED 31 MARCH 1996 AND 2 JUNE 1996
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC RELIGION 2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE PRINCIPLES OF THE ISLAMIC FAITH AND TEACHING OF MOTHER TONGUE 3) THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATIONAL AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION
Maes buddion
WEST TOWN DEWSBURY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Markazi Mosque
3 High Street
Westtown
DEWSBURY
West Yorkshire
WF13 2PU
- Ffôn:
- 07595429919
- E-bost:
- abidishaq@live.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window