Ymddiriedolwyr STOWBRIDGE VILLAGE HALL AND PLAYINGFIELD
Rhif yr elusen: 1054951

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHANIE Dent | Cadeirydd | 12 February 2018 |
|
|
||||||
David Brighton | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||||
Michelle Jarred | Ymddiriedolwr | 10 January 2025 |
|
|
||||||
John Palfrey | Ymddiriedolwr | 10 January 2025 |
|
|
||||||
Ashley Hudson | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||
Hilary Austin | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||||
Frances Teeples | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||||
Michael Dent | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
|
||||||
Ann Gooding | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
|
||||||
Raymond Michael Hudson | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
|
||||||
DEREK ROBERT BARNES | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
|||||||
Olive Gooding | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.