Dogfen lywodraethu THE DEVON AND DORSET MILITARY MUSEUMS CHARITY
Rhif yr elusen: 1054956
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 09/12/2003 AS AMENDED ON 01/01/2004 AS AMENDED ON 20/10/2006 AS AMENDED ON 11/05/2012 as amended on 09 Dec 2003
Gwrthrychau elusennol
(1) TO EDUCATE THE PUBLIC AND MEMBERS OF THE PARTICIPATING REGIMENTS IN THE HISTORY AND MILITARY ACCOMPLISHMENTS OF THOSE REGIMENTS AND THE MILITARY HISTORY OF DEVON AND DORSET; AND (2) TO PROMOTE MILITARY EFFICIENCY AND ENCOURAGE RECRUITMENT; BY THE PRESERVATION AND PUBLIC EXHIBITION OF THE COLLECTION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.