Hanes ariannol THE N. DRUCKER CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1054967
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £1.94k £2.27k £1.83k £286 £200
Cyfanswm gwariant £3.61k £2.60k £1.73k £2.94k £744
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A