THE VILLAGE HALL OF KIRKBY OVERBLOW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Building a village hall and/or a village venue
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 October 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 01 Mai 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR G H NUTTALL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jeremy David Cross | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|||||
David Nield Yeadon | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|||||
ROBERT FREDERICK HENDERSON | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|
||||
James Marcus Bennett | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2020 | 30/10/2021 | 30/10/2022 | 30/10/2023 | 30/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £461 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2020 | 09 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 8 JANUARY 1996
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISHES OF KIRKBY OVERBLOW AND KEARBY WITH NETHERBY.
Maes buddion
PARISHES OF KIRKBY OVERBLOW AND KEARBY WITH NETHERBY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cleveland House
Barrowby Lane
Kirkby Overblow
HARROGATE
HG3 1HQ
- Ffôn:
- 01423872596
- E-bost:
- pross.ko@tiscali.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window