Hanes ariannol HELP AND CARE
Rhif yr elusen: 1055056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.34m | £2.94m | £3.06m | £4.45m | £4.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.73m | £2.92m | £3.18m | £3.72m | £4.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.52m | £2.51m | £2.78m | £3.99m | £4.33m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £264.84k | £289.56k | £214.04k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £265.63k | £4.55k | £42.65k | £19.42k | £56.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £88.35k | £77.41k | £849 | £2.90k | £12.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.90m | £2.83m | £3.00m | £4.29m | £4.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.50k | £6.49k | £3.29k | £3.24k | £13.86k | |
|
Incwm - Arall | £83.42k | £22.52k | £13.49k | £138.95k | £16.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £11.38k | £25.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.73m | £2.92m | £3.18m | £3.72m | £4.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.13k | £1.84k | £1.95k | £231 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.67k | £44.03k | £48.26k | £46.63k | £52.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.