Hanes ariannol THE WINCHESTER PROJECT
Rhif yr elusen: 1055059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £937.26k | £966.12k | £1.26m | £1.00m | £981.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £901.28k | £986.14k | £965.62k | £980.48k | £993.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £86.29k | £84.17k | £107.17k | £87.61k | £85.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £77.47k | £122.53k | £133.51k | £89.05k | £161.43k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £756.81k | £139.32k | £180.13k | £121.98k | £143.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £179.96k | £202.19k | £64.04k | £173.27k | £217.02k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £623.93k | £957.23k | £672.52k | £600.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £488 | £688 | £224 | £291 | £3.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £59.88k | £32.59k | £17.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £839.85k | £916.11k | £897.04k | £909.25k | £913.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £61.43k | £70.03k | £68.57k | £71.23k | £79.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.60k | £0 | £6.60k | £10.20k | £10.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.