KINGS LYNN VANCOUVER ROUND TABLE 1114

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The holding of various fund raising events which are donated to good causes primarily in the West Norfolk area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Norfolk
Llywodraethu
- 01 Mai 1996: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2014: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 14 Tachwedd 2016: Re-registered
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Jastrzebski | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Sean Page | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.08k | £0 | £2.00k | £8.42k | £470 | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.24k | £590 | £5.69k | £10.07k | £210 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Mawrth 2021 | 55 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Mawrth 2021 | 55 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 7TH SEPTEMBER 1995
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEE HEREBY DECLARE THAT THEY SHALL STAND POSSESSED OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO PAY OR APPLY THE SAME OR ANY PART OR PARTS THEREOF AND THE INCOME ARISING THEREFROM OR ANY PART OR PARTS THEREOF FOR SUCH CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH ONE OR MORE CHARITABLE BODIES TRUSTS ASSOCIATIONS INSTITUTIONS OR ORGANISATIONS ESTABLISHED FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS AFORESAID AND IN SUCH SHARES AND IN SUCH MANNER AS THE CLUB IN ORDINARY MEETING SHALL IN ITS ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE OR SELECT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 Avon Road
South Wootton
KING'S LYNN
PE30 3LS
- Ffôn:
- 01328 863318
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window