Hanes ariannol DOWNS SYNDROME DIAMOND FOUNDATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1055087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £77.57k £15.00k £0 £35.18k £479.38k
Cyfanswm gwariant £122.93k £29.37k £1.35m £355.86k £11.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A