ymddiriedolwyr FLEET & DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1055104
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN GRANT GAWTHORPE | Cadeirydd | 17 November 2021 |
|
|
||||
michael kennett Brown | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
PAMELA SUSAN OPENSHAW | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Adrian Van Klaveren | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
STEPHEN JOHN GROSVENOR | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
SANDRA ANNE REDMAN | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||
Jennifer Mary Teagle | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
Neil Morley | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Barbara Joan Jones | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
||||
Alan Rees Jones | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
Paddy Powell | Ymddiriedolwr | 02 September 2015 |
|
|||||
Fiona Frances Godfrey | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.