BROMLEY SOMALI COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Learning & educational programme - Supplementary schools and Homework Support Club Domiciliary care service Developing and supporting mentors and role models for young people. Welfare advice, information and support service for older people and families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 03 Mai 1996: Cofrestrwyd
- BSCA (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdullahi Hagi Mohamed | Cadeirydd | 04 October 2016 |
|
|
||||
Billal ABDI | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
Abdurahman Ali Mohamed | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
Ali Mohamed Addo | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.00k | £5.00k | £5.00k | £9.00k | £22.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.00k | £9.00k | £9.00k | £8.90k | £21.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 108 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 108 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 474 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 474 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 839 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 839 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1204 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1204 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1569 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1569 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15TH JULY 1995 AS AMENDED 26TH APRIL 1996
Gwrthrychau elusennol
(1) FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE LONDON BOROUGH OF BROMLEY AND IN PARTICULAR FOR THE BENEFIT OF THOSE MEMBERS OF THE PUBLIC WHO ARE SOMALIS OR OF SOMALIAN DECENT BY EDUCATION AND BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE AND WITH IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THOSE PERSONS FOR WHOM THE FACILITIES ARE PROVIDED. (2) FOR THE RELIEF OF POVERTY OF REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS FROM SOMALIA AND ELSEWHERE WHO ARE RESIDENT OR ARE INTENDING TO RESIDE IN THE LONDON BOROUGH OF BROMLEY BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH FREE AND CONFIDENTIAL ADVICE, ASSISTANCE REPRESENTATION, COUNSELING, TRANSLATING AND INTERPRETING SERVICES IN MATTERS SUCH AS ASYLUM, IMMIGRATION, MONEY, DEBTS WELFARE BENEFITS, HOUSING, HEALTH, EDUCATION, TRAINING AND EMPLOYMENT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
196 High Street
Penge
LONDON
SE20 7QB
- Ffôn:
- 02035834021
- E-bost:
- info@bromleysca.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window