CENTRE FOR SEPARATED FAMILIES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Centre for Separated Families provides a cohesive and strategic approach to meeting the needs of everyone who is affected by family separation. The emphasis of the work is upon the wellbeing of children affected by separation and improving their life experience and chances. We work nationally, using our research and evaluation, to help inform the debate and influence policy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Mai 1996: Cofrestrwyd
- 18 Rhagfyr 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE CENTRE FOR SEPARATED FAMILIES (Enw gwaith)
- ONE PARENT FAMILIES (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £236.71k | £539.71k | £228.33k | £90.21k | £117.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £250.33k | £526.40k | £357.87k | £90.04k | £70.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 30 Tachwedd 2012 | 304 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 30 Tachwedd 2012 | 304 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 24 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 31 Ionawr 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 MARCH 1996 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS (A) AND (B) DATED 3 MARCH 2006
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF SEPARATED FAMILIES AND CHILDREN LIVING IN THEM, INCLUDING PARENTS CONSIDERING SEPARATION, PARENTS WITH CARE AND NON-RESIDENT PARENTS, GRAND-PARENTS AND OTHER EXTENDED FAMILY MEMBERS, FOSTER CARERS, PROSPECTIVE FOSTER CARERS, ADOPTIVE PARENTS AND PROSPECTIVE ADOPTIVE PARENTS CARING ALONE FOR CHILDREN AND CHILDREN THEMSELVES AT A NATIONAL LEVEL AND AS THE COMPANY SEES FIT IN THE CITY OF YORK AND IN THE SURROUNDING REGIONS OF YORKSHIRE.
Maes buddion
YORK AND SURROUNDING REGIONS OF NORTH YORKSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window