THE MUSEUM OF DIVING AND UNDERWATER EXPLORATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activities of a museum in association with the Historical Diving Society (registered charity no 1054184) It is intended that this charity will merge with the Historical Diving Society Limited (registered charity no. 1159032) at the beginning of 2015.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Hampshire
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1159032 THE HISTORICAL DIVING SOCIETY
- 08 Mai 1996: Cofrestrwyd
- 08 Mawrth 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- THE DIVING MUSEUM (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.02k | £7.50k | £300 | £225 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £12.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 27 Chwefror 2016 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 01 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 02 Chwefror 2014 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 18 Chwefror 2013 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26 APRIL 1996
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF DIVING AND UNDERWATER EXPLORATION BY ESTABLISHING A MUSEUM FOR PERMANENT EXHIBITION AND PRESERVATION OF ITEMS OF EDUCATIONAL VALUE
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window