Hanes ariannol NORTH EAST LINCS ANIMAL RESCUE

Rhif yr elusen: 1055233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.77k £9.24k £11.38k £12.62k £9.34k
Cyfanswm gwariant £11.33k £9.01k £10.90k £15.19k £8.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A