THE SHOWROOM GALLERY LTD.

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity is established to advance public education by the provision of an art gallery for the exhibition of contemporary art, including performance, video, installation, and artist commissions involving local participation. It is also involved in the formulation, preparation and establishment of schemes, provided that all the objectives of the charity shall be of a charitable nature.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £140,247 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 10 Mai 1996: Cofrestrwyd
- THE SHOWROOM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zain Mahmood | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Edward Thomas Ernest Francis | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Alan Robert Higgs | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Oliver Andrew Evans | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Sophie Lachowsky | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Alia Al-Senussi | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|||||
Mercedes Vilardell | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|||||
Andrew Mark Howson Bell | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|
||||
ANDREW RENTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £334.48k | £343.04k | £379.78k | £293.45k | £266.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £383.35k | £275.76k | £316.91k | £372.83k | £342.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £8.80k | £2.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £139.39k | £257.71k | £217.10k | £131.17k | £140.25k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2ND MAY 1996 AS AMENDED BY WRITTEN RESOLUTION DATED 6TH OCTOBER 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF AN ART GALLERY FOR EXHIBITION TO THE PUBLIC OF MODERN ART, INCLUDING THE ARTS OF PAINTING, SCULPTURE, PERFORMANCE, VIDEO, INSTALLATION, AND THE FORMULATION, PREPARATION AND ESTABLISHMENT OF SCHEMES THEREFOR PROVIDED THAT ALL OBJECTS OF THE CHARITY SHALL BE OF A CHARITABLE NATURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE SHOWROOM
63 PENFOLD STREET
LONDON
NW8 8PQ
- Ffôn:
- 02077244300
- E-bost:
- info@theshowroom.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window