THE CANNOCK CHASE CHURCHES HOUSING COALITION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Helping to prevent homelessness by providing bridging loans, for rent advances and loss and damage guarantees, for people unable to provide such amounts upfront.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 23 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1155364 STAFFORDSHIRE WOMEN'S AID
- 23 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1005975 COMBERTON MIDDLE SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
- 23 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1141285 PYE GREEN CHRISTIAN CENTRE
- 23 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1141285 PYE GREEN CHRISTIAN CENTRE
- 16 Mai 1996: Cofrestrwyd
- 23 Mawrth 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- CANNOCK CHASE CHURCHES HOUSING COALITION (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1.57k | £70 | £28.30k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35k | £1.62k | £1.85k | £1.00k | £49.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £27.72k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Medi 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 MARCH 1996
Gwrthrychau elusennol
1) TO ASSIST IN THE PROVISION OF ACCOMODATION FOR PERSONS LIVING IN THE CANNOCK CHASE OR SURROUNDING AREAS WHO ARE IN NEED. 2) TO FURTHER SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
CANNOCK CHASE DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window