Hanes ariannol Circus Leeds

Rhif yr elusen: 1055291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.22k £390 £588 £46.60k £50.07k
Cyfanswm gwariant £13.26k £1.54k £1.87k £39.66k £48.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £3.95k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A