PETERSFIELD SHOPMOBILITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide an effective shopmobility scheme in Petersfield . To provide advice and assistance to the disabled in the usage of scooters and wheelchairs etc and to provide suitable equipment for hire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 13 Mai 1996: Cofrestrwyd
- SOUTH DOWNS ASSOCIATION FOR THE DISABLED (Enw blaenorol)
- SOUTH DOWNS ASSOCIATION OF DISABLED PEOPLE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jan Peter Stuart | Cadeirydd | 04 November 2022 |
|
|
||||
Colin Eveleigh | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Vivienne Elaine Galvin | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.60k | £3.14k | £6.52k | £39.84k | £13.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.69k | £3.84k | £4.65k | £26.47k | £9.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 26 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04 MAR 1996 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 26 SEP 2012 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 01 AUG 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE RELIEF AND ASSISTANCE FOR DISABLED PEOPLE AND PEOPLE WITH REDUCED MOBILITY LIVING IN, WORKING IN OR ASSOCIATED WITH THE GEOGRAPHICAL AREAS OF PETERSFIELD, LISS, HORNDEAN AND THE SURROUNDING RURAL AREAS BY THE PROVISION OF MOBILITY SCOOTERS, WHEELCHAIRS AND OTHER FORMS OF ASSISTANCE.
Maes buddion
LISS, PETERSFIRLD, HORNDEAN AND THE SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SHOP MOBILITY SERVICE
PARK ROAD
PETERSFIELD
HAMPSHIRE
GU32 3DL
- Ffôn:
- 01730710474
- E-bost:
- manager@shopmobility.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window