ymddiriedolwyr COURT DE WYCK SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1055365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Richards | Cadeirydd | 03 October 2022 |
|
|
||||
Holly Mitchell | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Charlotte Jane Perrett | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Hayley Auty | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Amy Kent | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Lisa Westrup | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Felicity Anne Tran | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Rebecca Walton | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Helen Smith | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Sarah Jane Palmer | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Gemma Rachel Peters | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Isabelle Joy Smith | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.