ymddiriedolwyr FOURWAYS
Rhif yr elusen: 1055415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Juliet Susan Joyce Williams | Cadeirydd | 08 May 2019 |
|
|||||
Martin Roger Gregory Hoad | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Rev Shona Mary Hoad | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Carol Andrea Williams | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Francine Ann Wearne | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Anne Weaver | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
Jenny Taylor | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|||||
CLLR DAVID EDWARD HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN FRANCIS DIAPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLLR William Roy Charles Taylor | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULINE HURLEY DIAPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.