Hanes ariannol MAUDSLEY CHARITY
Rhif yr elusen: 1055440
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.06m | £3.97m | £4.86m | £4.74m | £5.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.09m | £8.07m | £9.82m | £7.69m | £6.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.54m | £37.00k | £33.00k | £48.00k | £53.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.14m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £2.54m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.84m | £2.91m | £3.16m | £2.99m | £3.28m | |
|
Incwm - Arall | £671.00k | £1.02m | £1.66m | £1.70m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.11m | £7.30m | £8.77m | £6.60m | £4.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £1.09m | £1.62m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £86.00k | £219.00k | £222.00k | £218.00k | £218.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.45m | £5.31m | £3.18m | £4.61m | £2.81m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £214.00k | £284.00k | £268.00k | £214.00k | £371.00k | |
|
Gwariant - Arall | £68.00k | £269.00k | £553.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.