Hanes ariannol THE CHILDREN'S MAGIC WAND TRUST

Rhif yr elusen: 1055455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (31 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.89k £11.91k £10.81k £16.91k £14.55k
Cyfanswm gwariant £17.17k £12.57k £10.39k £14.69k £17.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A