Ymddiriedolwyr NOTTING HILL AND EALING HIGH SCHOOL PARENTS' GUILD
Rhif yr elusen: 1055543

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iain James Fratter | Cadeirydd | 14 November 2016 |
|
|
||||
Frank Proud | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Clare Wimalasundera | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Claire Sargison | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Abi Shuttleworth | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Danielle Tiffany Plank | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Kate Bevan | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Pooja Aggarwal | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Matthew Shoults | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
||||
Richard Odumodu | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
Debbie Williams | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
Ali Palmer | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
Sharmilla Natasha Antao | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
||||
Alan Brown | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|
||||
Mrs Kath Caine | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
||||
SIMON KING-CLINE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.