Hanes ariannol GILBERDYKE AND DISTRICT LEISURE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1055551
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £248.32k £23.69k £25.63k £19.79k £24.47k
Cyfanswm gwariant £261.06k £19.39k £22.13k £22.81k £28.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £43.58k £20.63k £2.00k N/A N/A