DISABILITY ACTION IN ISLINGTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Disability Action in Islington (DAII) is an organisation run by and for disabled people. Provides free information, advice, user-involvement and peer support services for local disabled people, and a range of training and consultancy services to the voluntary, statutory and business sectors. All DAII projects and services are based on the social model of disability.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £22,910 o 1 gontract(au) llywodraeth a £30,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Islington
Llywodraethu
- 30 Mai 1996: Cofrestrwyd
- DAI DAII (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Stevens | Ymddiriedolwr | 05 April 2020 |
|
|
||||
Louise Walton | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Barbara Sidnell | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.91k | £156.24k | £110.86k | £208.37k | £203.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.34k | £92.27k | £106.63k | £123.96k | £167.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £22.91k | £22.91k | £22.91k | £22.91k | £22.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.00k | £37.50k | £30.00k | £30.00k | £30.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21ST MAY 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12TH NOVEMBER 2008 as amended on 04 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ENABLE DISABLED PEOPLE IN THE LONDON BOROUGH OF ISLINGTON WITH A PHYSICAL, SENSORY, COGNITIVE OR HIDDEN IMPAIRMENT TO ACHIEVE AND MAINTAIN CHOICE, CONTROL AND INDEPENDENCE IN THEIR LIVES; (B) TO ENABLE DISABLED PEOPLE WITH A PHYSICAL, SENSORY, COGNITIVE OR HIDDEN IMPAIRMENT TO ACCESS SERVICES, ENTITLEMENTS AND OPPORTUNITIES; (C) TO PROMOTE A MORE ACCESSIBLE AND INCLUSIVE ENVIRONMENT FOR DISABLED PEOPLE WITH A PHYSICAL, SENSORY, COGNITIVE OR HIDDEN IMPAIRMENT AND PROMOTE THE UNDERSTANDING OF THE SOCIAL MODEL OF DISABILITY; AND (D) TO EFFECTIVELY REPRESENT THE VIEWS, NEEDS AND INTERESTS OF DISABLED PEOPLE WITH A PHYSICAL, SENSORY, COGNITIVE OR HIDDEN IMPAIRMENT.
Maes buddion
ISLINGTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 3 Marquess Estate
St Paul's Road
London
N1 2SY
- Ffôn:
- 02073548925
- E-bost:
- info@daii.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window