Hanes ariannol PANNAL PERMANENT WAR MEMORIAL INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1055737
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £188.06k £21.96k £37.25k £49.57k £44.24k
Cyfanswm gwariant £203.56k £12.93k £18.10k £18.84k £21.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £88.04k £3.69k N/A N/A N/A