SOUTH EAST WALES ENERGY AGENCY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of free and impartial advice on energy efficiency and renewable energy to the public, small businesses, community groups and local authorities. The provision of grants and management of projects aimed at reducing energy consumption and relieving fuel poverty.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru
Llywodraethu
- 31 Mai 1996: Cofrestrwyd
- SOUTH EAST WALES ENERGY EFFICIENCY ADVICE CENTRE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREVOR ROBERTS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Margaret Roberts | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
ANGELA BASSETT-JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.32k | £21.88k | £10.86k | £43.33k | £41.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.64k | £133.31k | £111.01k | £104.27k | £83.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 FEBRUARY 1994 AS AMENDED 9 MAY 1996 & 7 MARCH 2006. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31 AUG 2017
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY IS ESTABLISHED TO: 1. ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC WITHIN SOUTH EAST WALES AND SUCH OTHER PLACE OR PLACES AS THE COMPANY SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE (HEREAFTER CALLED "THE REGION") IN ENERGY CONSERVATION AND THE EFFICIENT USE OF ENERGY, LAND, WATER AND OTHER NATURAL RESOURCES, TRANSPORT AND WASTE RECYCLING; 2.TO CONSERVE AND PROTECT NATURAL RESOURCES AND ANIMAL AND PLANT LIFE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE REGION; 3. TO RELIEVE THOSE IN NEED BY THE PROVISION OF ADVICE AND ASSISTANCE INCLUDING ADVICE IN THE MORE EFFICIENT AND ECONOMICAL USE OF ENERGY IN THEIR HOMES.
Maes buddion
SOUTH EAST WALES (AND SUCH OTHER PLACES AS THE COMPANY SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Dinch Hill
Undy
CALDICOT
Gwent
NP26 3JL
- Ffôn:
- 08006226110
- E-bost:
- advice@sewenergy.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window