Hanes ariannol ST JUST NURSERY
Rhif yr elusen: 1055850
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/07/2006 | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.81k | £35.72k | £39.76k | £43.08k | £57.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.35k | £37.65k | £35.52k | £33.70k | £46.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.