MARLOW MUSIC FESTIVAL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1055892
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Marlow Music Festival is held for two weeks in November and attracts hundreds of musicians of all ages and abilities who perform in front of a audience and an adjudicator winning medals and trophies. Many local schools take part and the Festival supports GSCE and A Level programmes by offering a performance platform consistent with Associated Board Exams.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2020

Cyfanswm incwm: £7,352
Cyfanswm gwariant: £8,789

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Buckingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mai 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1077495 YOUTH MUSIC CENTRE
  • 10 Mai 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 228089 MUSICIANS BENEVOLENT FUND
  • 05 Mehefin 1996: Cofrestrwyd
  • 10 Mai 2021: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • MARLOW FESTIVAL OF MUSIC AND DRAMA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2016 31/01/2017 31/01/2018 31/01/2019 31/01/2020
Cyfanswm Incwm Gros £8.02k £9.23k £9.96k £10.14k £7.35k
Cyfanswm gwariant £7.32k £8.38k £8.17k £8.31k £8.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £1.07k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2021 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2021 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2020 14 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2019 25 Tachwedd 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2019 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2018 20 Medi 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2018 Not Required