Hanes ariannol NORTH BRISTOL NHS TRUST CHARITABLE FUNDS
Rhif yr elusen: 1055900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.44m | £3.43m | £2.89m | £1.95m | £1.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.89m | £2.59m | £2.82m | £3.58m | £3.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.13m | £3.13m | £2.67m | £1.71m | £1.42m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £44.00k | £44.00k | £2.83k | £1.00k | £17.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £260.00k | £242.00k | £203.02k | £228.00k | £258.00k | |
|
Incwm - Arall | £10.00k | £14.00k | £5.07k | £10.00k | £3.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £482.65k | £1.00m | £616.34k | £692.00k | £580.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.37m | £2.04m | £2.01m | £2.65m | £2.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £405.00k | £466.00k | £720.98k | £829.00k | £892.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £19.00k | £16.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £52.02k | £62.00k | £73.00k | |
|
Gwariant - Arall | £118.00k | £85.00k | £89.45k | £99.00k | £136.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.