THE ASSOCIATION OF MIRPUR WELFARE FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide comprehensive support, resources, and services that address the diverse needs of individuals and communities, focusing on supported living, housing, sports, health and well-being, support work, asylum seeker assistance, local facility improvement, food banks, debt relief, empowerment, career development, consultations, international emergency response, and the promotion of culture and
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Stafford
- Bangladesh
- Pakistan
- Syria
- Tanzania
- Tiriogaethau Palesteina
- Yemen
- Yr Aifft
Llywodraethu
- 06 Mehefin 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIR BAZ KHAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Adal Khan | Ymddiriedolwr | 10 April 2025 |
|
|
||||
Sajid Razaq | Ymddiriedolwr | 30 August 2024 |
|
|
||||
SADDIA JAVED | Ymddiriedolwr | 31 December 2011 |
|
|
||||
SOHAIL SAJID ULLAH | Ymddiriedolwr | 31 December 2011 |
|
|
||||
JAVEED ABID | Ymddiriedolwr | 31 December 2011 |
|
|
||||
MR DIN DIN | Ymddiriedolwr | 31 December 2011 |
|
|
||||
MR SALEEM SALEEM | Ymddiriedolwr | 31 December 2011 |
|
|
||||
SURAIYA ASLAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEIKH MOHAMMED RAFIQ | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS MOONA GHANI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ANWAR HAIDAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COUNCILLOR ALI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.91k | £1.92k | £2.85k | £6.45k | £15.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.67k | £1.78k | £43.42k | £3.72k | £18.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Medi 2024 | 234 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 MAY 1996
Gwrthrychau elusennol
1)TO ADVANCE EDUCATION,PROTECT GOOD HEALTH AND FACILITATE SOCIAL WELFARE,RECREATION AND LEISURE ACTIVITIES 2)TO RELIEVE POVERTY 3)TO ESTABLISHA COMMUNITY CENTRE
Maes buddion
MIRPUR CITY AND ITS ENVIRONS,REST OF PAKISTAN AND STOKE ON TRENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ASS'N OF MIRPUR WELFARE FUND
EQUALITY HOUSE
75-77 RAYMOND STREET
HANLEY
STOKE-ON-TRENT
ST1 4DP
- Ffôn:
- 07341960199
- E-bost:
- sajidrazaq.mwf@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window