Hanes ariannol LITERACY VOLUNTEERS IN NOTTINGHAMSHIRE SCHOOLS

Rhif yr elusen: 1055942
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £79.87k £68.01k £89.71k £90.97k £87.24k
Cyfanswm gwariant £79.18k £75.00k £77.58k £86.39k £82.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £4.31k £0 £2.38k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £21.31k £16.09k £18.90k £10.70k