THE SAYERS CROFT ENVIRONMENTAL EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide opportunities for mainly young people to enjoy, learn about, understand and care for the natural environment. We do this by organising activity and study programmes for local schools, out of school visits, youth clubs, local families and special needs groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
- Surrey
Llywodraethu
- 07 Mehefin 1996: Cofrestrwyd
- SAYERS CROFT (Enw gwaith)
- SAYERS CROFT TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUCE DEAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Edward Robert Breeveld | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Penelope Morris | Ymddiriedolwr | 12 August 2020 |
|
|
||||
Annika Marie Rice | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|||||
Carol Franklin-Adams | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
Linda Mason | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|
||||
VICTORIA HELSTRIP | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.11k | £75.25k | £85.05k | £60.95k | £86.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.30k | £59.06k | £70.47k | £70.14k | £80.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £9.38k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 02 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 02 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/04/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/04/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR CHILDREN, BY THE PROVISION OF AN ENVIRONMENTAL AND OUTDOOR ACTIVITY CENTRE FOR THOSE PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES
Maes buddion
COUNTY OF SURREY AND SOUTH EAST
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EXECUTIVE SECRETARY
SAYERS CROFT FIELD CENTRE
CRANLEIGH ROAD
EWHURST
CRANLEIGH
GU6 7SS
- Ffôn:
- 01483275541
- E-bost:
- trust@sayers-croft.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window