SEFTON PENSIONERS ADVOCACY CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote relief to the older people of Sefton and other geographical areas that might from time to time be agreed by the Management Committee by the provision of counselling, support and advocacy services in order to assist such persons to obtain his or her full rights and privileges as a citizen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Lerpwl
- Knowsley
- Sefton
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 22 Chwefror 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1094825 SEFTON ADVOCACY
- 11 Mehefin 1996: Cofrestrwyd
- 22 Chwefror 2020: Tynnwyd (WEDI UNO)
- S P A C (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £327.10k | £322.94k | £341.40k | £236.99k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £336.76k | £357.38k | £343.42k | £273.60k | £39.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £250.52k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.20k | £8.20k | £0 | £1.03k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 31 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 31 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 31 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 30 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 30 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 26 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 26 Ionawr 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 MAY 1996 AS AMENDED 6 JANUARY 2009 AND BY SCHEME DATED 17 FEBRUARY 2004
Gwrthrychau elusennol
PROMOTE THE RELIEF OF ELDERLY PERSONS IN SEFTON AND OTHER GEOGRAPHICAL AREAS THAT MIGHT FROM TIME TO TIME BE DETERMINED BY THE MANAGEMENT COMMITTEE IN ANY MANNER WHICH IS DEEMED TO BE CHARITABLE IN LAW AND IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF AN ADVICE,COUNSELLING AND ADVOCACY SERVICE IN ORDER TO ASSIST SUCH PERSONS TO OBTAIN HIS OR HER FULL RIGHTS AND PRIVILEGES AS A CITIZEN.
Maes buddion
SEE OBJECTS CLAUSE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window