HARTLEPOOL COMMUNITY STUDIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide easy access to recording, rehearsal, training and live performance facilities giving the whole of the community the opportunity to participate in the arts and with special emphasis given to education of unwaged people in Hartlepool and the surrounding area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hartlepool
Llywodraethu
- 12 Mehefin 1996: Cofrestrwyd
- THE STUDIO (Enw gwaith)
- DURHAM STREET STUDIO (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Lee Jobson | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Samantha Barwell | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
John Paul Garner | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Anthony Armstrong | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
BRIAN BARNES | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.89k | £28.16k | £17.95k | £40.96k | £80.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.43k | £27.31k | £37.31k | £55.79k | £75.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.10k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 FEBRUARY 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 14 MAY 1996 AND 16 AUGUST 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 8TH FEBRUARY 2005
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE, MAINTAIN AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE APPRECIATION AND PRACTICE OF PARTICIPATORY ARTS AND ASSOCIATED DISCIPLINES. (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF UNEMPLOYED PERSONS RESIDENT IN HARTLEPOOL AND THE SURROUNDING AREA THROUGH THE PROVISIONS OF SUCH TRAINING FACILITIES AS WILL ENABLE THOSE PERSONS TO ACQUIRE AND DEVELOP VOCATIONAL SKILLS.
Maes buddion
HARTLEPOOL AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE STUDIO
TOWER STREET
HARTLEPOOL
TS24 7HQ
- Ffôn:
- 01429424440
- E-bost:
- info@thestudiohartlepool.co.uk
- Gwefan:
-
thestudiohartlepool.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window