THE TREASURE CHEST (BREAST CANCER SUPPORT) GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support and raise funds for patients had/having surgery or treatment for Breast Cancer in Glan Clwyd Hospital, Bodelwyddan, Denbighshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Conwy
- Sir Ddinbych
- Sir Y Fflint
Llywodraethu
- 10 Mehefin 1996: Cofrestrwyd
- THE TREASURE CHEST BREAST CANCER SUPPORT GROUP (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI SOLOMON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Shiela Jones | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Nerys Chadwick | Ymddiriedolwr | 17 June 2017 |
|
|
||||
ISOBEL RAINFORD | Ymddiriedolwr | 17 June 2017 |
|
|
||||
MYRNA WYATT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.12k | £4.38k | £5.28k | £9.14k | £11.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.19k | £943 | £4.36k | £5.83k | £26.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Mawrth 2024 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 20 Mawrth 2022 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 06 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15/05/1996 AS AMENDED ON 20/05/1999 AS AMENDED ON 16/06/2011
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (“THE OBJECTS”) ARE THE RELIEF OF PERSONS FROM THE CATCHMENT AREA OF GLAN CLWYD HOSPITAL WHO, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, ARE SUFFERING OR HAVE SUFFERED FROM BREAST CANCER, AND IN PARTICULAR BY: (I) THE PROVISION OF ADVICE AND SUPPORT FOR SUCH PERSONS AND THEIR FAMILIES AND FRIENDS. (II) PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF ITEMS OF MEDICAL EQUIPMENT AND FACILITIES TO GLAN CLWYD HOSPITAL, THE BETSI CADWALADER UNIVERSITY HEALTH BOARD AND OUR LOCAL HOSPICE ST. KENTAIGANS, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID PERSONS.
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF GLAN CLWYD HOSPITAL,BODELWYDDAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Conwy Avenue
Rhuddlan
RHYL
Clwyd
LL18 5PW
- Ffôn:
- 07950935705
- E-bost:
- treasurechest.79@yahoo.com
- Gwefan:
-
Treasurechest.BreastCancerSupportGroup
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window