Hanes ariannol DOVERIDGE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1056018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (180 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.82k £20.28k £22.86k £12.71k £14.94k
Cyfanswm gwariant £14.48k £12.10k £16.66k £19.07k £19.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £19.67k N/A N/A