CENTRAL LANGUAGE SCHOOL, CAMBRIDGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance public education by the teaching of English in a Christian Language School
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 12 Mehefin 1996: Cofrestrwyd
- CENTRAL SCHOOL OF ENGLISH (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL JOHN PRIESTLEY | Cadeirydd |
|
||||||
Richard Anthony Colledge | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Anna Iren Lowe | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
ALEXANDER BARTOW WYLIE | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
||||
Christine Bromwich | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
DAVID MICHAEL GELSON FARRER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ELIZABETH FRANCES WATTS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £268.52k | £192.71k | £80.44k | £146.06k | £261.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £286.45k | £216.37k | £118.29k | £159.64k | £234.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 11 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 11 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22ND MAY 1996 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 21ST SEPTEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION BY THE TEACHING OF ENGLISH LANGUAGE TO STUDENTS FROM OVERSEAS. (B) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION AND RELIEVE POVERTY AND SICKNESS IN ANY PART OF THE WORLD BY THE GIVING OF GRANTS TO SUCH INSTITUTIONS AS THE TRUSTEES IN THEIR DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
CAMBRIDGE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Central Language School
41 St. Andrews Street
Cambridge
CB2 3AR
- Ffôn:
- 01223502004
- E-bost:
- info@centrallanguageschool.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window