ymddiriedolwyr THE ST PETER AND ST JAMES CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1056114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harriet Creamer | Cadeirydd | 10 October 2020 |
|
|
||||
Anita Chown | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Patrick Henshaw | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Michael Carey | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Charlotte Almond | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Isabelle Otway | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Lesley Strong | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Caroline Cauvin | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Patricia Alice Robinson | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
John Hills | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
Robin James Knight | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
Dr NICHOLAS JAMES BARRIE | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|||||
ANDREW RICHARD COOK | Ymddiriedolwr | 20 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.