Hanes ariannol QUEEN VICTORIA HOSPITAL NHS TRUST CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 1056120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £203.22k | £173.36k | £911.27k | £131.91k | £2.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £294.65k | £459.96k | £289.58k | £143.64k | £257.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £874.69k | N/A | £2.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £36.29k | N/A | £22.64k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £285 | N/A | £16.92k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £604.63k | N/A | £2.09m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £242.95k | N/A | £197.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £46.63k | N/A | £60.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £26.84k | N/A | £12.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £209.80k | N/A | £74.78k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.