Hanes ariannol THE GREAT COMMISSION MINISTRY

Rhif yr elusen: 1056124
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2005 05/04/2006 05/04/2007 05/04/2008 05/04/2009
Cyfanswm Incwm Gros £165.69k £176.95k £199.21k £310.30k £0
Cyfanswm gwariant £122.36k £125.35k £136.49k £142.20k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A