Hanes ariannol SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS NHS TRUST CHARITIES
Rhif yr elusen: 1056127
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.15m | £983.00k | £2.14m | £1.69m | £834.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £950.00k | £1.68m | £1.20m | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £58.80k | £53.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £526.00k | £185.00k | £620.00k | £647.00k | £178.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £94.00k | £98.00k | £31.00k | £16.00k | £29.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £156.00k | £461.00k | £823.00k | £712.00k | £255.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £372.00k | £239.00k | £245.00k | £272.00k | £370.00k | |
|
Incwm - Arall | £5.00k | £0 | £420.00k | £40.00k | £2.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £408.00k | £46.00k | £368.00k | £266.00k | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.05m | £664.00k | £1.01m | £939.00k | £873.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £281.00k | £286.00k | £242.00k | £218.00k | £207.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £70.00k | £0 | £199.00k | £9.00k | £51.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £294.00k | £332.00k | £192.21k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.00k | £15.00k | £12.00k | £19.00k | £18.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £420.00k | £39.00k | £2.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.