EVANGELICAL CONCERN FOR PEOPLE WITH DISABILITIES.

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We empower disabled peoples' lives by educating communities on inclusivity and raising funds for mobility aids, therapy, and assistive technologies. We offer tailored activities, events, skills training, entrepreneurial hubs, scholarships, and internships. Our campaigns highlight challenges for disabled people while supporting independence, career-oriented growth with access to healthcare support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
- Ghana
- Nigeria
Llywodraethu
- 14 Mehefin 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babatunde Williams | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|||||
ANTOINETTE OKOIYE | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
CLOTHILDA KEHINDE ADEOGO | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.50k | £3.50k | £8.00k | £5.00k | £7.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.25k | £3.20k | £7.50k | £3.00k | £6.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 06 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 16 Awst 2024 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 03 Awst 2022 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Rhagfyr 2021 | 170 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23RD MAY 1996
Gwrthrychau elusennol
(A) TO RELIEVE AND ASSIST PERSONS WITH PHYSICAL AND OTHER DISABILITIES AND IN PARTICULAR TO PROMOTE THE INTERGRATION AND PARTICIPATION OF SUCH PERSONS IN CHURCH LIFE IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AND TO PROMOTE AN AWARENESS OF THE NEEDS AMONGST CHURCHES IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AS THE TRUSTEES MAY THINK FIT.(B) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. (C) TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP OR WHO ARE AGED OR SICK AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
48 PEEL CLOSE
LONDON
E4 6XU
- Ffôn:
- 02082819682
- E-bost:
- ecpd2002@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window