ymddiriedolwyr PROVINCE OF CAMBRIDGESHIRE MASONIC BENEVOLENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1056195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David George Cameron FRSC | Cadeirydd | 27 May 2015 |
|
|
||||
Jonathan Lambert | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
John Best | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
David Mackay Blair | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|||||
Charles Edwin Brown | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|||||
Bryan John Randall | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Dr Craig Edward Titmus | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Kevin Jeffrey Mader | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
ANDREW HERBERT BORLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR WILLIAM CHARLES MASON DASTUR MA FCA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.