Hanes ariannol THE INSTITUTE OF EMERGENCY MANAGEMENT

Rhif yr elusen: 1056265
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Cyfanswm Incwm Gros £6.50k £8.09k £9.71k £14.10k £2.39k
Cyfanswm gwariant £5.31k £8.88k £10.85k £12.50k £2.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A