CYLCH MEITHRIN BRYNGWRAN
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bryngwran Cylch Meithrin provides part time pre-school care. Children will receive appropriate attention & support in order to meet their unique needs. They will benefit from every opportunity to play, benefit fom early years experiences through the medium of Welsh. They will be stimulated to enable them to develop to their full potential & guidance which will enable them to become a full memeber
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Ynys Môn
Llywodraethu
- 20 Mehefin 1996: Cofrestrwyd
- 31 Awst 2010: Cofrestrwyd
- 09 Mai 2010: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 12 Mai 2025: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- Brain Bach Bryngwran (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.25k | £29.76k | £25.74k | £56.94k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.99k | £32.48k | £32.77k | £45.90k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.82k | £25.56k | £9.63k | £32.69k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ebrill 2025 | 67 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CYFANSODDIAD Y CYLCH YN AMGAEEDIG.DERBYNIWYD GAN Y PWYLLGOR AR 22 EBRILL 1996. CONSTITUTION ADOPTED 22 APRIL 1996.
Gwrthrychau elusennol
AMCANION Y GYMDEITHAS YW HYRWYDDO ADDYSG PLANT DAN OED YSGOL YN MRYNGWRAN TRWY GYFRWNG YR IAITH GYMRAEG.TO ADVANCE THE EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN IN BRYNGWRAN THROUGH THE MEDIUM OF THE WELSH LANGUAGE.
Maes buddion
BRYNGWRAN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window